Erich Heusser
domiciled in Dürnten, from Gossau (ZH) and Bubikon Active mandates: Ronnie Heusser GmbH Connected persons: Ronnie Erich Heusser You can stay up to date through "Erich Heusser", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Heusser"
Credit rating You can stay up to date through "Erich Heusser", please log in or register free of charge.You are now following "Erich Heusser"
|
Places where people with the name Erich Heusser live
Sectors in which people with the name Erich Heusser work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Erich Heusser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erich Heusser
Publication number: HR02-1004652020, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gebrüder Loepfe AG, in Wetzikon (ZH), CHE-108.793.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Erich, von Bubikon, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vanoverschelde, Luc, belgischer Staatsangehöriger, in Wevelgem (BE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Emanuel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Seuzach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4310555, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Veresa AG, in Dürnten, CHE-101.724.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, Publ. 5934912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Vera, von Gossau ZH, in Dürnten, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Heusser, Erich, von Gossau ZH, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Retali, Marc, französischer Staatsangehöriger, in Gildwiller (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Voillat, Dr. André, von Dürnten und Lugnez, in Rüti (ZH), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7012398, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ronnie Heusser GmbH, in Hinwil, CH-020.4.049.015-7, Unterdorfstrasse 2, 8340 Hinwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.01.2013.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln und Konsumgütern aller Art sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heusser, Ronnie Erich, von Bubikon, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heusser, Erich, von Bubikon, in Dürnten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.