Marcel Helfenstein
domiciled in Schongau, from Aesch (LU) Active mandates: Brennholz Direkt GmbH, HELFENSTEIN Brennholz / Cheminéeholz Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Marcel Helfenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Helfenstein"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Helfenstein", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Helfenstein"
|
Places where people with the name Marcel Helfenstein live
Sectors in which people with the name Marcel Helfenstein work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Marcel Helfenstein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Helfenstein
Publication number: HR02-1005071259, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Ingesic GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-100.852.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, S.0, Publ. 6694884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallimann, Marcel, von Alpnach, in Alpnach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein-Heitzmann, Marcel, von Malters, in Stans, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004964983, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Beomed AG, in Sachseln, CHE-113.000.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651119).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Dr. Johannes Eduard genannt Eduard, von Glarus Süd, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Helfenstein, Marcel, von Malters, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Peter, von Würenlos, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2950585, Commercial Registry Office Aargau, (400)
unique beverages GmbH, bisher in Wollerau, CHE-194.878.720, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013).
Statutenänderung:
02.06.2016.
Firma neu:
Russen-Shop GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Russen-Shop Sàrl) (Russen-Shop Sagl) (Russen-Shop Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Industriestrasse 1, 5000 Aarau. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnüriger, Adrian, von Rothenthurm, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hostettler, Raphael, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Marcel, von Sempach, in Vordemwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.