Diana Anita Heid
domiciled in Oberdorf, from Collina d'Oro and Nusshof Active mandates: heirepse GmbH in Liquidation Connected persons: Thomas Heid You can stay up to date through "Diana Anita Heid", please log in or register free of charge.You are now following "Diana Anita Heid"
Credit rating You can stay up to date through "Diana Anita Heid", please log in or register free of charge.You are now following "Diana Anita Heid"
|
Places where people with the name Diana Anita Heid live
Sectors in which people with the name Diana Anita Heid work
Repair and installation of machines and equipment
Repair and installation of machines and equipment
Private persons with the name Diana Anita Heid
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Diana Anita Heid
Publication number: HR02-1005541949, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
heirepse GmbH, in Oberdorf (BL), CHE-346.747.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, S.0, Publ. 7084562).
Firma neu:
heirepse GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heid, Thomas, von Nusshof, in Oberdorf (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Heid, Diana, von Collina d'Oro und Nusshof, in Oberdorf (BL), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3692619, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
7Days Media Services GmbH, Frankfurt/Main, Zweigniederlassung Egerkingen, in Egerkingen, CHE-326.530.560, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863317).
Hauptsitz in:
Frankfurt am Main (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid, Diana, von Nusshof, in Oberdorf (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Simon Fidel, von Gipf-Oberfrick, in Dintikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Marina, von Rohrbach, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Novio Linares, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3692617, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
7Days Food Services AG, in Egerkingen, CHE-406.659.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865779).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heid, Diana Anita, von Nusshof, in Oberdorf (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Simon Fidel, von Gipf-Oberfrick, in Dintikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Marina, von Rohrbach, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Novio Linares, Manuel, spanischer Staatsangehöriger, in Oftringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saka, Deniz, von Gelterkinden, in Gelterkinden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kurç-Özcelik, Deniz].