Monika Hegglin
domiciled in Hünenberg, from Alpthal Active mandates: Jeans-Ranch, Monika Hegglin Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Monika Hegglin", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Hegglin"
Credit rating You can stay up to date through "Monika Hegglin", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Hegglin"
|
|
Monika Hegglin
domiciled in Römerswil LU, from Menzingen Active mandates: Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ Connected persons: Stephan Hermann, Christoph Arthur Weber, Peter Michael Schildknecht and more You can stay up to date through "Monika Hegglin", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Hegglin"
Credit rating You can stay up to date through "Monika Hegglin", please log in or register free of charge.You are now following "Monika Hegglin"
|
Places where people with the name Monika Hegglin live
Sectors in which people with the name Monika Hegglin work
Trading in clothings
Associations and federations
Trading in clothings
Associations and federations
Private persons with the name Monika Hegglin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Monika Hegglin
Publication number: HR02-1004964120, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, in Luzern, CHE-107.249.860, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Konrad, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür-Schönenberger, Andrea, von Luzern, Kirchberg (SG) und Amden, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegglin, Monika, von Menzingen, in Römerswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5133784, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VW-Bus Garage Ohff GmbH, in Ottenbach, CH-020.4.032.177-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 20, Publ. 3143008).
Statutenänderung:
09.06.2009. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder elektronisch. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Monika, von Hünenberg, in Hünenberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohff, Peter, von Lufingen, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 3143008, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VW-Bus Garage Ohff GmbH, in Ottenbach, CH-020.4.032.177-7, Affolternstrasse 41, 8913 Ottenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.12.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Restaurierung von Oldtimern, insbesondere der Marke VW, die Führung eines Garagebetriebes, sowie Handel mit Fahrzeugen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen. Sie kann ausserdem Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ohff, Peter, von Lufingen, in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Hegglin, Monika, von Hünenberg, in Hünenberg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.