Hermann Hasler
domiciled in Neukirch (Egnach), from Altstätten Active mandates: Haruga AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Hermann Hasler", please log in or register free of charge.You are now following "Hermann Hasler"
Credit rating You can stay up to date through "Hermann Hasler", please log in or register free of charge.You are now following "Hermann Hasler"
|
Places where people with the name Hermann Hasler live
Sectors in which people with the name Hermann Hasler work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Hermann Hasler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hermann Hasler
Publication number: HR02-1005906604, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Hermann Hasler AG, in Egnach, CHE-103.723.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, S.0, Publ. 6724436).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Hermann, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäckle, Robert, von Zürich, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäckle, Hans, von Zürich, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005056651, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Uniseo AG, bisher in Teufen (AR), CHE-327.296.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3982563).
Statutenänderung:
25.11.2020.
Firma neu:
Haruga AG.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Gristen 1, 9315 Neukirch (Egnach).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Laupenstrasse 20, 3008 Bern]. [gestrichen: Dohlenweg 28, 8050 Zürich].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Management, Verkaufs- und Vertriebsunterstützung, Tanz- und Eventbereich sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bremgartner, Remo, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Eichberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gyalistras, Dimitrios, von Gams, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mégel, Thomas, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Hermann, von Altstätten, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2727194, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Klimova AG, in Unteriberg, CH-020.3.914.916-9, Planung, Fabrikation und Montage von Apparaten der Klima-, Lüftungs- und Wärmetechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 18.07.1997, S. 5107).
Firma neu:
Klimova AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.2.2005 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
bei Beat Hasler, Chrüzacherweg 2, 5612 Villmergen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Hermann, von Hellikon, in Muri AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Unteriberg, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Beat, von Hellikon, in Villmergen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.