Thomas Harnisch
domiciled in Münchenbuchsee, from Schwarzenburg Active mandates: GEWA Connected persons: Matthias Tschanz, Bernhard Zaugg, Claudine Aeberli and more You can stay up to date through "Thomas Harnisch", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Harnisch"
Credit rating You can stay up to date through "Thomas Harnisch", please log in or register free of charge.You are now following "Thomas Harnisch"
|
Places where people with the name Thomas Harnisch live
Sectors in which people with the name Thomas Harnisch work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Thomas Harnisch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Thomas Harnisch
Publication number: HR02-1005373076, Commercial Registry Office Berne, (36)
GEWA, in Zollikofen, CHE-106.023.767, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005265887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limbach, Elisabeth, von Zürich, in Lützelflüh-Goldbach (Lützelflüh), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kautz-Bänninger, Mareile, von Wohlen (AG), in Buchs AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wütschner, Dominik, von Frutigen, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Bernhard, von Röthenbach im Emmental, in Schliern b. Köniz (Köniz), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeberli, Claudine, von Erlenbach (ZH), in Kehrsatz, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumann-Fahrni, Beatrice Dr., von Basel, in Zollikofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harnisch, Thomas, von Schwarzenburg, in Münchenbuchsee, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wahlern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bachmann, Christoph, von Röthenbach im Emmental, in Burgdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schmid, Samuel, von Frutigen, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005318941, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jugend mit einer Mission, in Seedorf (BE), CHE-107.168.902, Verein (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser, Peter, von Berikon, in Deisswil b. Münchenbuchsee (Deisswil bei Münchenbuchsee), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Ingrid, von Rüderswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Harnisch, Thomas, von Schwarzenburg, in Münchenbuchsee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Jürgen Reinhard, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Raharifetra Ep Andriamasy, Tojosoa Tahiry, madagassische Staatsangehörige, in Antsirabe (MG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, David, von Kirchberg (SG), in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR01-1005074646, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jugend mit einer Mission, in Seedorf (BE), CHE-107.168.902, Hauptstrasse 15, 3266 Wiler b. Seedorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
31.12.1983. 05.06.2014.
Zweck:
Da niemand zum Vater kommt ausser durch den Sohn, ist es der Auftrag des Vereins Menschen für Christus gewinnen;
Sie auszubilden und auszusenden, damit andere Menschen auch zu Christus finden;
Die nötigen Mittel - finanzielle sowie andere - freizusetzen, um auch soziale Hilfe zu leisten. Der Verein verfolgt Kultuszwecke. Der Verein kann im Rahmen des Vereinszweckes Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten, vermieten und belasten.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge und weitere Zuwendungen der Mitglieder, Spenden anderer Herkunft (Schenkungen, Legate, Erbschaften etc.) sowie Einnahmen aus der Vereinstätigkeit.
Eingetragene Personen:
Leu, Christoph, von Schaffhausen, in Port, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsser, Peter, von Berikon, in Deisswil b. Münchenbuchsee (Deisswil bei Münchenbuchsee), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stabler, David, von Ramlinsburg, in Wiler b. Seedorf (Seedorf (BE)), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jutzi, Guido, von Niederhünigen, in Lyss, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Ingrid, von Rüderswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Harnisch, Thomas, von Schwarzenburg, in Münchenbuchsee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, David, von Kirchberg (SG), in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Stephan, von Affoltern im Emmental, in Wiler b. Seedorf (Seedorf (BE)), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle;
Bartsch, Morrison Llewis, kanadischer Staatsangehöriger, in Wiler b. Seedorf (Seedorf (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Michael, von Zürich, in Seedorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zenger, Heinz, von Stocken-Höfen, in Seedorf BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien.