Frank Halter
domiciled in Wil, from Braunau Active mandates: Verband Schweizerische Türenbranche Connected persons: Niklaus Schöpfer, Jürg Bachmann, Daniel Leuenberger and more You can stay up to date through "Frank Halter", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Halter"
Credit rating You can stay up to date through "Frank Halter", please log in or register free of charge.You are now following "Frank Halter"
|
Places where people with the name Frank Halter live
Sectors in which people with the name Frank Halter work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Frank Halter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frank Halter
Publication number: HR02-1005735803, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Angele AG Feuer Luft Wasser, in Wil (SG), CHE-349.183.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Dr. Frank Anton Halter, von Beinwil am See, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Lincoln (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bötschi, Michael, von Kradolf-Schönenberg, in Mauren TG (Berg (TG)), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lenherr, René Benedikt, von Gams, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bötschi, Michèle, von Schwellbrunn, in Mauren TG (Berg (TG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005373632, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vitopha AG, in Zürich, CHE-103.976.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Frank, von Beinwil am See, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005235813, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Meienberger + Egger AG, in Münchwilen (TG), CHE-101.442.217, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2017, Publ. 3862651).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Firma neu:
M+E Schreinerei AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei für Möble und Innenausbau, insbesondere Kreation, Anfertigung von und Handel mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen aller Art, Innenausbau, Türen, Küchen- und Badezimmerbau sowie Herstellung und Vertrieb von Schranksystemen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Immobilien, Patente, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, einschliesslich der Gewährung von Darlehen, Garantien, Übernahme von Bürgschaften und Bestellung von anderen Sicherheiten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Frank, von Beinwil am See, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyenberger, Roman, von Bussnang, in Lanterswil (Bussnang), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.