John Francis Hagon
domiciled in London (GB), from Vereinigtes Königreich Active mandates: CLS Group Holdings AG Connected persons: Helen Elizabeth Roberts, Scott Andrew Lucas, Peter James Whitelaw and more You can stay up to date through "John Francis Hagon", please log in or register free of charge.You are now following "John Francis Hagon"
Credit rating You can stay up to date through "John Francis Hagon", please log in or register free of charge.You are now following "John Francis Hagon"
|
Places where people with the name John Francis Hagon live
Sectors in which people with the name John Francis Hagon work
Operation of investment companies
Operation of investment companies
Private persons with the name John Francis Hagon
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: John Francis Hagon
Publication number: 3512961, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142577).
Statutenänderung:
02.05.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2016 die mit Beschluss vom 21.04.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillereau, Frederic, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brisighelli, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Davidson III, John Pirnie, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gil, Gérard Serge, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
MacLaren, Bruce William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tay, Lian Wee, genannt Leslie, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirochika, Iwadare, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki City (JP), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittianda, Vidya, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boccara, Dominique, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Purchase (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoshino, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osmar, Bryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stenning, William Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Woking (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tallei, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomas, David, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yam Soon Lee, Ronnie, malaysischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagon, John Francis, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wood, Gaynor, britische Staatsangehörige, in South Darenth (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.