Xavier Hafner
domiciled in Thônex, from Genève Active mandates: AGENCE MENDES Sàrl Connected persons: Denis Pasche, Paulo Mendes, Joao Alberto Mendes You can stay up to date through "Xavier Hafner", please log in or register free of charge.You are now following "Xavier Hafner"
Credit rating You can stay up to date through "Xavier Hafner", please log in or register free of charge.You are now following "Xavier Hafner"
|
Places where people with the name Xavier Hafner live
Sectors in which people with the name Xavier Hafner work
Services for insurance and pensions
Services for insurance and pensions
Private persons with the name Xavier Hafner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Xavier Hafner
Publication number: HR02-1005898113, Commercial Registry Office Valais, (626)
TECHXPERT SA, précédemment à Genève, CHE-109.478.472, société anonyme (du 14.10.2021, Publ. 1005312920).
Modification des statuts:
13.10.2023. 13.11.2023.
Nouvelle raison sociale:
El Rancho SA.
Nouveau siège:
Nendaz.
Nouvelle adresse:
Chemin de Puits 4, 1996 Saclentse.
Nouveau but:
La société a pour but tous conseils, services et prestations, de même que toutes les activités dans le domaine immobilier en Suisse et à l'étranger. La société peut acquérir, vendre, louer, détenir, gérer, administrer et faire la promotion des immeubles. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. La société peut créer des succursales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut consentir des prêts ou des avances à ses actionnaires, proches ou filiales.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par lettre ou par email.
Inscription ou modification de personne(s):
Hafner, Xavier, de Genève, à Genève, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bel Hafner, Florence, de Genève, à Genève, administratrice, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Publication number: HR02-1005894851, Commercial Registry Office Valais, (626)
CrossCom SA, précédemment à Genève, CHE-432.259.283, société anonyme (No. FOSC 76 du 22.04.2013).
Modification des statuts:
13.10.2023. 13.11.2023.
Nouvelle raison sociale:
LUMBA SA.
Nouveau siège:
Nendaz.
Nouvelle adresse:
Chemin de Puits 4, 1996 Saclentse.
Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la détention, la vente, la gestion et l'administration de toutes les participations dans toutes les sociétés ou entreprises en Suisse ou à l'étranger. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières en relation directe ou indirecte avec son but. La société peut créer des succursales en Suisse ou à l'étranger. Elle peut consentir des prêts ou des avances à ses actionnaires, proches ou filiales.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par lettre ou par email.
Inscription ou modification de personne(s):
Hafner, Xavier, de Genève, à Genève, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Bel Hafner, Florence , de Genève, à Genève, administratrice, avec signature individuelle. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].