Jürg Ueli Häuselmann
domiciled in Ostermundigen, from Sumiswald and Bern Active mandates: H.U. Kobel AG, Peter Neuenschwander GmbH and more Connected persons: Stefan Peter Häuselmann, Stefan Peter Häuselmann, Peter Otto Neuenschwander and more You can stay up to date through "Jürg Ueli Häuselmann", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Ueli Häuselmann"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Ueli Häuselmann", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Ueli Häuselmann"
|
Places where people with the name Jürg Ueli Häuselmann live
Sectors in which people with the name Jürg Ueli Häuselmann work
Transportation of passenger and freight by road
Recycling
Waste collection, treatment and disposal
Transportation of passenger and freight by road
Recycling
Waste collection, treatment and disposal
Private persons with the name Jürg Ueli Häuselmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Ueli Häuselmann
Publication number: HR02-1005744791, Commercial Registry Office Berne, (36)
H.U. Kobel AG, in Mattstetten, CHE-103.289.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2001, S.2212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Hans-Ulrich, von Krauchthal, in Mattstetten, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kobel-Siegenthaler, Katharina, von Krauchthal, in Mattstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuselmann, Stefan Peter, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häuselmann, Jürg Ueli, von Sumiswald, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kämpf & Stauffer Treuhand AG (CHE-107.881.070), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Kämpf & Stauffer Treuhand AG].
Publication number: 4334573, Commercial Registry Office Berne, (36)
Peter Neuenschwander GmbH, in Neuenegg, CHE-204.966.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2014, Publ. 1732625).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Stauffacherstrasse 77, 3014 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuselmann AG (CHE-102.479.507), in Bern, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Häuselmann, Stefan Peter, von Bern, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Häuselmann, Jürg Ueli, von Bern, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Neuenschwander, Peter Otto, von Eggiwil, in Thörishaus (Neuenegg), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2982825, Commercial Registry Office Berne, (36)
E. Häuselmann AG, in Bern, CHE-100.186.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, Publ. 5155990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häuselmann, Ueli, von Sumiswald, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häuselmann, Jürg Ueli, von Bern und Sumiswald, in Ostermundigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häuselmann, Stefan Peter, von Bern und Sumiswald, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Dr. Röthlisberger AG].