Salomé Dominique Häsler
domiciled in Gsteigwiler, from Gsteigwiler Active mandates: Christliches Internat Gsteigwiler CIG Stiftung, Häsler Immobilien und Dienstleistungen HID AG and more Connected persons: Ronja-Lea Häsler-Zink, Benvinda Filipa de Almeida, Fabia Werder and more You can stay up to date through "Salomé Dominique Häsler", please log in or register free of charge.You are now following "Salomé Dominique Häsler"
Credit rating You can stay up to date through "Salomé Dominique Häsler", please log in or register free of charge.You are now following "Salomé Dominique Häsler"
|
Places where people with the name Salomé Dominique Häsler live
Sectors in which people with the name Salomé Dominique Häsler work
Operation of other homes (excluding holiday homes)
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Operation of other homes (excluding holiday homes)
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Private persons with the name Salomé Dominique Häsler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Salomé Dominique Häsler
Publication number: 2312923, Commercial Registry Office Berne, (36)
CIG GmbH, bisher in Walchwil, CHE-112.912.658, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S. 26, Publ. 5976754).
Gründungsstatuten:
11.12.2008.
Statutenänderung:
01.06.2015.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
c/o René E. Häsler, Riedweg 8, 3705 Faulensee.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Bildung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die Erteilung von Schul- und Fachausbildung sowie Dienst-, Service- und Beratungsleistungen sowie Handel aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [bisher: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Häsler, Joel, von Gsteigwiler, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Häsler, Micha, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Häsler, Salomé, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Häsler, Lukas, von Gsteigwiler, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Strehler, Werner, von Wald ZH, in Walchwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, René, genannt René E., von Gsteigwiler, in Faulensee (Spiez), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Häsler, René E., in Thun und mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1775867, Commercial Registry Office Berne, (36)
Häsler Group Holding AG, in Spiez, CHE-264.646.849, c/o Herrn René E. Häsler, Riedweg 8, 3705 Faulensee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 13.10.2014 10 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 2'000.00 der Christliches Internat Gsteigwiler AG, in Gsteigwiler (CHE-106.261.456), wofür 10 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 40 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 2'000.00 der Christliches Internat Gsteigwiler AG, in Gsteigwiler (CHE-106.261.456), zum Preis von höchstens CHF 25'600'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häsler, René, von Gsteigwiler, in Faulensee (Spiez), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Häsler, Salomé Dominique, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Joel Jonathan, von Gsteigwiler, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Micha Samuel, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Lukas Benjamin, von Gsteigwiler, in Unterseen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Clemens Nathanael, von Gsteigwiler, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Felix Andreas, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Ben Nicola, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Häsler, Stefanie Anna, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 5976754, Commercial Registry Office Zug, (170)
CIG GmbH, in Walchwil, CH-092.4.017.669-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 22, Publ. 4842578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag Fuchs, Therese, von Neunkirch und Brienz BE, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, Salomé, von Gsteigwiler, in Gsteigwiler, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Häsler, Lukas, von Gsteigwiler, in Unterseen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.