Peter Härdi
domiciled in Olten, from Schlossrued Active mandates: Simsir & Partner GmbH Connected persons: Saniye Simsir You can stay up to date through "Peter Härdi", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Härdi"
Credit rating You can stay up to date through "Peter Härdi", please log in or register free of charge.You are now following "Peter Härdi"
|
Places where people with the name Peter Härdi live
Sectors in which people with the name Peter Härdi work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Peter Härdi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Peter Härdi
Publication number: HR02-1005457511, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
kune-consulting ag, in Olten, CHE-282.934.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döhring, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Killwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005267054, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Simsir Coaching GmbH, in Olten, CHE-456.344.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084779).
Statutenänderung:
30.07.2021.
Firma neu:
Simsir & Partner GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simsir, Saniye, türkische Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR01-1005120421, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SEPH GmbH (SEPH Sàrl) (SEPH Sagl) (SEPH LLC), in Brugg, CHE-313.982.622, Ringstrasse 26, 5116 Schinznach Bad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2021.
Zweck:
Erbringung von Management-Dienstleistungen, insbesondere Unternehmensberatung, Managementunterstützung, Projektleitung und Interimsmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 18.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Härdi, Peter, von Staufen, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.