Matina Hämmerli
domiciled in Gontenschwil, from Tschugg Active mandates: Wepfi GmbH Connected persons: Camil Hämmerli, Ficht Albin Hämmerli, Bruno Jehle You can stay up to date through "Matina Hämmerli", please log in or register free of charge.You are now following "Matina Hämmerli"
Credit rating You can stay up to date through "Matina Hämmerli", please log in or register free of charge.You are now following "Matina Hämmerli"
|
Places where people with the name Matina Hämmerli live
Sectors in which people with the name Matina Hämmerli work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Matina Hämmerli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Matina Hämmerli
Publication number: HR02-1005491732, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Vision Information Transaction AG, in Buchs (AG), CHE-105.440.683, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jehle, Bruno, von Zürich, in Gontenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Forster, Ramon, von Solothurn, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hämmerli, Matina, von Tschugg, in Gontenschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Anton, von Maienfeld, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brogle, Urs, von Wittnau, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Runggaldier, Simon, von Unterentfelden, in Hallwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gretland, Anne Catherine, norwegische Staatsangehörige, in Stabekk (NO), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Davidsen, Svein Halsebo, norwegischer Staatsangehöriger, in Dilling (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schütz, Alexander David, von Bolligen, in Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004698316, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BJ-Institute, in Aarau, CHE-290.344.443, Verein (SHAB Nr. 62 vom 02.04.2013, S.0, Publ. 7128680).
Name neu:
BJ-Institute in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Matina, von Tschugg, in Gontenschwil, Vizepräsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004575729, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SOPEX Society, in Zürich, CHE-453.721.554, Verein (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hämmerli, Matina, von Tschugg, in Gontenschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.