Markus Hans Häfeli
domiciled in London, from Seengen Active mandates: Immobilien Jeanot AG Connected persons: Till Tobia Häfeli, Sylvia Häfeli-Bergmann You can stay up to date through "Markus Hans Häfeli", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Hans Häfeli"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Hans Häfeli", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Hans Häfeli"
|
Places where people with the name Markus Hans Häfeli live
Sectors in which people with the name Markus Hans Häfeli work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Markus Hans Häfeli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Hans Häfeli
Publication number: HR02-1005737621, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
TwentyGreen AG, in Root, CHE-392.442.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfeli, Markus, von Seengen, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutherland, Duncan-Bruce, von Luzern, in Lonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005548286, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
GRINX Swiss AG, in Root, CHE-392.442.577, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819167).
Statutenänderung:
09.08.2022.
Firma neu:
TwentyGreen AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutherland, Duncan-Bruce, von Luzern, in Lonay, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Häfeli, Markus, von Seengen, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005384255, Commercial Registry Office Berne, (36)
Immobilien Jeanot AG, in Köniz, CHE-209.477.131, c/o Till Häfeli, Hangweg 85, 3097 Liebefeld, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, das Halten, die Verwaltung und Vermarktung von Liegenschaften, Grundstücken und Immobilien, die Planung und Realisierung von Bauprojekten aller Art, die Erstellung von schlüsselfertigen Bauwerken als Generalunternehmerin auf fremde oder eigene Rechnung, das Baumanagement, die Bauherrenberatung und die Beratung in Finanzierungen sowie die Erbringung aller damit zusammenhängender Dienstleistungen sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.12.2021 die Grundstücke Köniz Grundbuchblatt Nrn. 5324, 6280-2, 6284 und 5001 (einschliesslich auf den Grundstücken lastende Hypothekarschulden von CHF 1'463'000.00), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 4'667'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch gewöhnlichen Brief oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 10.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Häfeli, Markus Hans, von Seengen, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfeli-Bergmann, Sylvia, von Seengen, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfeli, Till Tobia, von Seengen, in Liebefeld (Köniz), Direktor, mit Einzelunterschrift.