Gerhard Häberli
domiciled in Bottmingen, from Münchenbuchsee Active mandates: Wohndecor-Tavolino AG Connected persons: Verena Häberli You can stay up to date through "Gerhard Häberli", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Häberli"
Credit rating You can stay up to date through "Gerhard Häberli", please log in or register free of charge.You are now following "Gerhard Häberli"
|
Places where people with the name Gerhard Häberli live
Sectors in which people with the name Gerhard Häberli work
Trading in household appliances and related goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Gerhard Häberli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerhard Häberli
Publication number: 3042017, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SCS Supply Chain Solutions AG, in Basel, CHE-110.038.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Gerhard, von Münchenbuchsee, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3608564, Commercial Registry Office Aargau, (400)
keyway GmbH, in Frick, CH-400.4.024.762-5, Entwicklung von Software-Applikationen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 17.10.2003, S. 1, Publ. 1218730).
Statutenänderung:
27.09.2006.
Firma neu:
keyway GmbH in Liq..
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Saxer Treuhand AG, Untere Rebgasse 7, Postfach, 4005 Basel. Die publizierten Tatsachen haben keine Aenderungen erfahren. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.09.2006 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer Treuhand AG, in Basel, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten [bisher: Revisionsstelle];
Schlote, Nils-Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Clifton (USA), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: in Weil am Rhein (D), mit Einzelunterschrift];
Häberli, Gerhard, von Münchenbuchsee, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steiner, Henoch, von Maur, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhalter, Christian, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3320718, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
SCS Supply Chain Solutions AG, bisher in Frick, CH-400.3.024.164-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2006, S. 3, Publ. 3233976).
Statutenänderung:
29.03.2006.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Hirschgässlein 40, 4051 Basel.
Zweck:
Entwicklung von Software Applikationen sowie Handel mit Software, ferner Beratung in den Bereichen der Informatik und Logistik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Christian, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Häberli, Gerhard, von Münchenbuchsee, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Saxer Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle [wie bisher].