Andreas Haab
domiciled in Wohlen, from Meilen Active mandates: RCI Finance SA Connected persons: Christel Dazelle, Pasquale Zizzi, Demet Karalar and more You can stay up to date through "Andreas Haab", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Haab"
Credit rating You can stay up to date through "Andreas Haab", please log in or register free of charge.You are now following "Andreas Haab"
|
Places where people with the name Andreas Haab live
Sectors in which people with the name Andreas Haab work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Andreas Haab
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Andreas Haab
Publication number: 3229597, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RCI Finance SA, in Urdorf, CHE-105.852.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tollin, Fabrizio, von Winterthur, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Nathalie, von Aristau, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haab, Andreas, von Meilen, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villars, Samuel, von Evilard, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zizzi, Pasquale, von Glattfelden, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2290341, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Getreideproduzenten-Genossenschaft Strass/Gachnang, in Gachnang, CHE-111.655.080, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 13, Publ. 5767066).
Firma neu:
Getreideproduzenten-Genossenschaft Strass/Gachnang in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Daniel, von Frauenfeld, in Thundorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haab, Andreas, von Wädenswil, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Guido, von Tägerig, in Hüttwilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Hansjörg, von Bertschikon, in Bertschikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Heinz, von Vitznau, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Edwin, von Mönchaltorf, in Gerlikon (Frauenfeld), Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dickenmann, Martin, von Uesslingen-Buch, in Uesslingen-Buch, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meili, Stefan, von Rickenbach ZH, in Sulz ZH (Rickenbach ZH), Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7213982, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Thurtalgetreide Strass, Genossenschaft, in Gachnang, CH-440.5.005.289-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 23, Publ. 5703032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haab, Andreas, von Wädenswil, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Guido, von Tägerig, in Hüttwilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furger, Peter, von Silenen, in Herdern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.