Paul Gutjahr
domiciled in Bern, from Rohrbach Active mandates: Auto Sport Schweiz GmbH, Paul Gutjahr Werbe AG Connected persons: Patrick Raedersdorf, Andreas Michel, Patrick Falk You can stay up to date through "Paul Gutjahr", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Gutjahr"
Credit rating You can stay up to date through "Paul Gutjahr", please log in or register free of charge.You are now following "Paul Gutjahr"
|
Places where people with the name Paul Gutjahr live
Sectors in which people with the name Paul Gutjahr work
Sport services
Advertising services
Sport services
Advertising services
Private persons with the name Paul Gutjahr
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paul Gutjahr
Publication number: HR02-1005534695, Commercial Registry Office Berne, (36)
Paul Gutjahr Werbe AG, in Bern, CHE-107.985.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204272).
Statutenänderung:
26.07.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Werbung jeder Art und alle damit zusammenhängenden Aktivitäten im Gebiet der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich mit Brief oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 26.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5515376, Commercial Registry Office Berne, (36)
Auto Sport Schweiz GmbH, in Köniz, CH-035.4.033.038-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2005, S. 3, Publ. 2992796).
Statutenänderung:
01.04.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3655190, Commercial Registry Office Berne, (36)
ACS Reisen Bern AG, in Bern, CH-035.3.001.276-9, Betrieb eines Reisebüros usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2001, S. 4313).
Domizil neu:
Giacomettistrasse 15, 3000 Bern 13.
Postadresse:
ACS Reisen Bern AG, Giacomettistrasse 15, Postfach, 3000 Bern 13.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutjahr, Paul, von Rohrbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stauffer, Peter Dr., von Bern und Signau, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neutra Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bader, Hugo, von Etziken, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm + Ruchti Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.