Nicolas Gurzhos
domiciled in Nyon, from Lausanne Active mandates: Gurzhos consulting, Nemosin FES AG Connected persons: Carl Olof Richard Sturén, Yaroslav Porokhnyak You can stay up to date through "Nicolas Gurzhos", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Gurzhos"
Credit rating You can stay up to date through "Nicolas Gurzhos", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Gurzhos"
|
Places where people with the name Nicolas Gurzhos live
Sectors in which people with the name Nicolas Gurzhos work
IT services
Operation of other financial institutions
IT services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Nicolas Gurzhos
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicolas Gurzhos
Publication number: HR02-1005619452, Commercial Registry Office Zug, (170)
SCB AG, in Zug, CHE-184.091.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurzhos, Nicolas, von Lausanne, in Nyon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005600324, Commercial Registry Office Zug, (170)
SCB AG, in Zug, CHE-184.091.635, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005391041).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mozer, Boris, moldauischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gurzhos, Nicolas, von Lausanne, in Nyon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004519851, Commercial Registry Office Zug, (170)
SCB AG (SCB Ltd) (SCB SA), in Zug, CHE-184.091.635, Dammstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2018.
Zweck:
Entwicklung und Unterhalt einer digitalen Handelsplattform für digitale Währungseinheiten, Erbringung von technologiebasierten Lösungen für Finanzdienstleistungen für Privatpersonen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.11.2018 110'000 STASIS EURS Token (EURS), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 15.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gurzhos, Nicolas, von Lausanne, in Nyon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eglitis, Gatis, lettischer Staatsangehöriger, in San Giljan (MT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.