Markus Gunzenhauser
domiciled in Oberhofen, from Sissach Active mandates: Ecosafe Gunzenhauser AG Connected persons: Monika C. Gunzenhauser You can stay up to date through "Markus Gunzenhauser", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Gunzenhauser"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Gunzenhauser", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Gunzenhauser"
|
Places where people with the name Markus Gunzenhauser live
Sectors in which people with the name Markus Gunzenhauser work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Markus Gunzenhauser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Gunzenhauser
Publication number: 6266210, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ECOSAFE Gunzenhauser AG, in Kaiseraugst, CH-280.3.004.840-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2011, S. 0, Publ. 6062978).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunzenhauser, Markus, von Sissach, in Oberhofen AG , Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Walliser, Daniel, von Dornach, in Duggingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Plattner, Thomas, von Untervaz, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Frei, Mara, von Sissach, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5508744, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ECOSAFE Gunzenhauser AG, in Kaiseraugst, CH-280.3.004.840-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2009, S. 2, Publ. 5150932).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunzenhauser, Markus, von Sissach, in Oberhofen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Känerkinden];
Gunzenhauser, Monika, von Sissach, in Oberhofen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Känerkinden];
Walliser, Daniel, von Dornach, in Duggingen, mit Einzelunterschrift;
Plattner, Thomas, von Untervaz, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4123156, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ECOSAFE Gunzenhauser AG, bisher in Sissach, CH-280.3.004.840-9, Betrieb eines Ingenieurbüros für Umwelt- und Sicherheitsengineering, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 03.12.2003, S. 5, Publ. 2011192).
Gründungsstatuten:
05.09.2001.
Statutenänderung:
29.08.2007.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
Lerchenweg 2, 4303 Kaiseraugst.
Zweck:
Betrieb eines Ingenieurbüros für Umwelt- und Sicherheitsengineering;
Beratung, Planung und Ausführung von Sanierungs-, Demontage- und Rückbauprojekten;
Analyse und Erstellung von Sicherheitskonzepten und Risikoanalysen;
Durchführung von Schulungen in den Bereichen Arbeitssicherheit, Brandschutz, Dekontamination und Umweltschutz;
Erstellung von Notfall- und Einsatzplanungen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaft errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der erloschenen Kollektivgesellschaft 'ECOSAFE Gunzenhauser & Partner', in Sissach, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2000 mit Aktiven von CHF 282'040.96 und Passiven von CHF 85'257.83, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 96'783.12 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär Treuhand GmbH Ramlinsburg, in Ramlinsburg, Revisionsstelle [wie bisher];
Gunzenhauser, Markus, von Sissach, in Känerkinden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sissach];
Gunzenhauser, Monika, von Sissach, in Känerkinden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Sissach].