Marcel Guggenbühler
domiciled in Otelfingen, from Kaisten Active mandates: Syncron AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Marcel Guggenbühler", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Guggenbühler"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Guggenbühler", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Guggenbühler"
|
Places where people with the name Marcel Guggenbühler live
Sectors in which people with the name Marcel Guggenbühler work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Marcel Guggenbühler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Guggenbühler
Publication number: HR02-1004882822, Commercial Registry Office Zurich, (20)
swisselect ag zürich, in Zürich, CHE-109.410.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenbühler, Marcel, von Kaisten, in Otelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2363595, Commercial Registry Office Zurich, (20)
swisselect ag zürich, in Zürich, CHE-109.410.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simmen, André, von Realp, in Neuheim, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zink, Maria Theresia, von Fischenthal, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühler, Marcel, von Kaisten, in Otelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1168847, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Syncron AG, bisher in Basel, CH-270.3.001.104-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 5, Publ. 3078034).
Gründungsstatuten:
27.06.1995.
Statutenänderung:
19.08.2013.
Sitz neu:
Otelfingen.
Domizil neu:
Im Parkweg 5, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Engineering-Bereich im In- und Ausland. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit zusammenhängen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und -übernahme: 15 Aktien zu CHF 1'000.-- der 'Monta-Tech AG', in Allschwil, zum Preis von CHF 15'000.-- und 21 Aktien zu CHF 500.-- der 'Conveyance-Technik Basel AG', in Basel, zum Preis von CHF 25'200.--, wofür 400 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 200.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 04.09.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühler, Marcel, von Kaisten, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kaisten].