Martin A. Gürtler
domiciled in Allschwil, from Allschwil Active mandates: GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG Connected persons: Peter Tobias Treu You can stay up to date through "Martin A. Gürtler", please log in or register free of charge.You are now following "Martin A. Gürtler"
Credit rating You can stay up to date through "Martin A. Gürtler", please log in or register free of charge.You are now following "Martin A. Gürtler"
|
Places where people with the name Martin A. Gürtler live
Sectors in which people with the name Martin A. Gürtler work
Operation of medical and dental practices
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Martin A. Gürtler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin A. Gürtler
Publication number: 5842654, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.011.231-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 7, Publ. 4218266).
Statutenänderung:
30.09.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürtler, Martin A., von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Publication number: 4218266, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.011.231-4, Baslerstrasse 126, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2007.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen zum Betrieb eines Zentrums für medizinische und paramedizinische Behandlungen sowie Vermietung von Räumlichkeiten an deren Erbringer. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 5'000 Namenaktien zu CHF 10.-- (Stimmrechtsnamenaktien).
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Einrichtungsgegenstände zum Preise von höchstens CHF 150'000.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (per Post, Kurierdienst oder Fax).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gürtler, Martin A., von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Treu, Peter T., von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.