Martin Gürtler
domiciled in Hubersdorf, from Allschwil and Basel Active mandates: Profi Pneu AG, SMC Logistik GmbH Connected persons: Marc Gürtler, Ruth Derendinger-Marti, Daniel Guggisberg and more You can stay up to date through "Martin Gürtler", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Gürtler"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Gürtler", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Gürtler"
|
Places where people with the name Martin Gürtler live
Sectors in which people with the name Martin Gürtler work
Dealing in automotive accessories
Other transportation services
Dealing in automotive accessories
Other transportation services
Private persons with the name Martin Gürtler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Gürtler
Publication number: 3073381, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Martin Gürtler Montage - Schreiner, in Erschwil, CHE-446.818.243, Wydenmattstrasse 15, 4228 Erschwil, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Ausführen von Montagearbeiten sowie Reparaturen von Küchen, Türen, Böden und Einbauschränken.
Eingetragene Personen:
Gürtler, Martin, von Allschwil, in Erschwil, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6153338, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Restaurant Rinaco, Martin Gürtler & Esther Trachsel, in Reinach BL, CH-280.2.012.572-2, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2009, S. 5, Publ. 4913184).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
Restaurant Rinaco, Esther Trachsel. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Martin Gürtler aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Die Gesellschafterin Esther Trachsel führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelunternehmen fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Martin, von Allschwil, in Erschwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Esther, von Frutigen, in Erschwil, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5842654, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GZA Gesundheitszentrum Allschwil AG, in Allschwil, CH-280.3.011.231-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 7, Publ. 4218266).
Statutenänderung:
30.09.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fabbri Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gürtler, Martin A., von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].