Ahmet Günes
domiciled in Urtenen-Schönbühl, from Turkey Active mandates: Helsag GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Ahmet Günes", please log in or register free of charge.You are now following "Ahmet Günes"
Credit rating You can stay up to date through "Ahmet Günes", please log in or register free of charge.You are now following "Ahmet Günes"
|
Places where people with the name Ahmet Günes live
Sectors in which people with the name Ahmet Günes work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Ahmet Günes
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ahmet Günes
Publication number: HR01-1005326720, Commercial Registry Office Berne, (36)
Helsag GmbH, in Urtenen-Schönbühl, CHE-284.917.460, Holzgasse 5, 3322 Urtenen-Schönbühl, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2021.
Zweck:
Planung, Herstellung, Montage sowie Vertrieb von Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen, sowie Gastrobetrieb. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 27.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Günes, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004999457, Commercial Registry Office Berne, (36)
YEG GmbH, in Moosseedorf, CHE-357.996.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günes, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günes, Yusuf Emrah, türkischer Staatsangehöriger, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3203293, Commercial Registry Office Berne, (36)
YEG GmbH, in Moosseedorf, CHE-357.996.517, Sandstrasse 1, 3302 Moosseedorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben im Besonderen Pizzerias sowie Lieferdiensten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 17.11.2016, ein Restaurantinventar gemäss Inventarliste vom 24.10.2016, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 21'699.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Günes, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.