Ruth Grütter
domiciled in Thalwil, from Walterswil (BE) Active mandates: NPB Neue Privat Bank AG Connected persons: Vipul Bhushan, Tom Govaerts, Umberto Celentano and more You can stay up to date through "Ruth Grütter", please log in or register free of charge.You are now following "Ruth Grütter"
Credit rating You can stay up to date through "Ruth Grütter", please log in or register free of charge.You are now following "Ruth Grütter"
|
Places where people with the name Ruth Grütter live
Sectors in which people with the name Ruth Grütter work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Ruth Grütter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ruth Grütter
Publication number: HR02-1005922930, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2018, Publ. 4418447).
Statutenänderung:
17.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zemdekun-Sutter, Christa, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Vorstandes [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied];
Urech, Susanna, von Hallwil, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes [bisher: Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Balmer, Beatrice, von Mühleberg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes;
Graf, Peter, von Grub (AR), in Lyss, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes;
Grütter, Ruth, von Steffisburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin];
Zemdekun, Zedek, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes.
Publication number: 4418447, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2014, Publ. 1664713).
Statutenänderung:
08.06.2018.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die praktische Hilfe, Förderung, Erziehung und berufliche Ausbildung heimat- und mittelloser äthiopischer Strassenkinder und Jugendlicher aus christlicher Grundhaltung heraus. Die praktische Hilfe und Förderung für und von Menschen in Not. Die Unterstützung entsprechender Projekte.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Ursula Verena, von Wengi, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemdekun, Zedek, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Kassier, Mitglied, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Zemdekun-Sutter, Christa, von Büren an der Aare, in Biel/Bienne, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Urech, Susanna, von Hallwil, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Sekretärin, Mitglied, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung];
Grütter, Ruth, von Steffisburg, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2677105, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NPB Neue Privat Bank AG, in Zürich, CHE-109.103.776, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Carolina, von Zürich, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Ruth, von Walterswil BE, in Thalwil, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].