Yves Martin Grossenbacher
domiciled in Meisterschwanden, from Affoltern im Emmental Active mandates: NOVO Business Consultants AG, KITA Seetal Connected persons: Remy Meyer, Matthias Freudenberger, Alain Bregg and more You can stay up to date through "Yves Martin Grossenbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Martin Grossenbacher"
Credit rating You can stay up to date through "Yves Martin Grossenbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Yves Martin Grossenbacher"
|
Places where people with the name Yves Martin Grossenbacher live
Sectors in which people with the name Yves Martin Grossenbacher work
IT services
Other social services
IT services
Other social services
Private persons with the name Yves Martin Grossenbacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yves Martin Grossenbacher
Publication number: HR02-1004724271, Commercial Registry Office Berne, (36)
NOVO Business Consultants AG, in Bern, CHE-105.110.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2019, Publ. 1004623290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Pascal, von Linden, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissig, Stefania, von Zürich, in Bellerive VD (Vully-les-Lacs), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bula, Thomas, von Murten, in Murten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiorante, Domenico, von Bern, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Nicolas, von Rüegsau, in Neuendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Yves, von Affoltern im Emmental, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Daniel, von Reitnau, in Strengelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazzarella, Fabio, von Schwarzenburg, in Niederscherli (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Tobias, von Lützelflüh, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinmann, Reto, von Walliswil bei Niederbipp, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöne, Alexander, von Bern, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004568984, Commercial Registry Office Aargau, (400)
KITA Seetal, in Meisterschwanden, CHE-111.978.011, Verein (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2546905).
Statutenänderung:
30.03.2017.
Mittel neu:
[Berichtigung des im SHAB Nr. 196 vom 08.10.2010 publizierten TR-Eintragung Nr. 10683 vom 04.10.2010.] [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Elternbeiträge, Firmenbeiträge, Aktionen und Spenden, Subventionen, Schenkungen, Vermächtnisse und andere Zuwendungen.].
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse sowie Betriebsüberschüsse. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Moos, Nicole, von Müntschemier, in Fahrwangen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Sandra, von Jaberg, in Seon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramhapp, Martin, von Einsiedeln, in Ermensee, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Yves, von Affoltern im Emmental, in Meisterschwanden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüchinger, Caroline, von Uitikon, in Meisterschwanden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ramhapp, Monique, von Silenen, in Ermensee, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schütz, Andrea, von Sumiswald, in Schöftland, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3895785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CHE-105.833.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Yves Martin, von Affoltern im Emmental, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oefele, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Ulrich, von Malters, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin, Alison Jayne, britische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savio, Kathleen, amerikanische Staatsangehörige, in Wilmette / IL (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.