Nicolas Grossenbacher
domiciled in Bévilard, from Hasle bei Burgdorf Active mandates: Grossenbacher Nicolas NICOTHERM Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Nicolas Grossenbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Grossenbacher"
Credit rating You can stay up to date through "Nicolas Grossenbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Grossenbacher"
|
|
Nicolas Grossenbacher
domiciled in Oensingen, from Ochlenberg Active mandates: Sunnehof Versicherungen GmbH Connected persons: Karin Grossenbacher You can stay up to date through "Nicolas Grossenbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Grossenbacher"
Credit rating You can stay up to date through "Nicolas Grossenbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Nicolas Grossenbacher"
|
Places where people with the name Nicolas Grossenbacher live
Sectors in which people with the name Nicolas Grossenbacher work
Other construction
Services for insurance and pensions
Other construction
Services for insurance and pensions
Private persons with the name Nicolas Grossenbacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicolas Grossenbacher
Publication number: HR02-1005645846, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Sunnehof Versicherungen GmbH, in Oensingen, CHE-116.157.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775295).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Hans, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Nicolas, von Ochlenberg, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Karin, von Laupersdorf, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005321823, Commercial Registry Office Berne, (36)
juan gro harmony ag, in Muri bei Bern, CHE-235.297.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Nicolas Don, von Trachselwald, in Gümligen (Bern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Jürg, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher, Anouk Sylvie, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3775295, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
H. Probst Versicherungen GmbH, in Laupersdorf, CHE-116.157.582, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2010, Publ. 5883442).
Statutenänderung:
20.09.2017.
Firma neu:
Sunnehof Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Oensingen.
Domizil neu:
Brunnenweg 3, 4702 Oensingen.
Zweck neu:
Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen wie Finanzierung, Kredit- und Hypothekarkreditvermittlung sowie Kapitalanlagen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Madeleine, von Laupersdorf, in Laupersdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Nicolas, von Ochlenberg, in Oensingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.