Franziska Grieder
domiciled in Muttenz, from Rünenberg Active mandates: Graphatex Grieder Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Franziska Grieder", please log in or register free of charge.You are now following "Franziska Grieder"
Credit rating You can stay up to date through "Franziska Grieder", please log in or register free of charge.You are now following "Franziska Grieder"
|
Places where people with the name Franziska Grieder live
Sectors in which people with the name Franziska Grieder work
Secretarial and office administration services
Secretarial and office administration services
Private persons with the name Franziska Grieder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Franziska Grieder
Publication number: 6565488, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grieder Bauteile AG, in Sissach, CH-280.3.915.842-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2008, S. 8, Publ. 4551394).
Firma neu:
Grieder Bauteile AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.02.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallmeier, Heinz, von Möhlin, in Lausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Franziska, von Rünenberg, in Muttenz, Präsidentin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
Grieder, Jürg, von Rünenberg, in Sissach, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift];
Grieder Warman, Christine, von Rünenberg und Hunzenschwil, in Nelson (NZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schaub-Grieder, Andrea, von Rünenberg, in Sissach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publication number: 797730, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Personalvorsorgestiftung der Firma Grieder Bauteile AG, in Sissach, Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifterfirma bzw. der beteiligten Firmen, Stiftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2002, S. 5).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder-Neukomm, Hans, von Rünenberg, in Sissach, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Franziska, von Rünenberg, in Muttenz, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates].
Publication number: 783322, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Grieder Bauteile AG, in Sissach, Handel mit elektronischen und dazugehörenden Bauteilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2002, S. 7).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grieder-Neukomm, Hans, von Rünenberg, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Franziska, von Rünenberg, in Muttenz, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Grieder, Jürg, von Rünenberg, in Sissach, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grieder Warman, Christine, von Rünenberg und Hunzenschwil, in Nelson (NZL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaub-Grieder, Andrea, von Rünenberg, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wallmeier, Heinz, von Möhlin, in Lausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.