Roland Gilg
domiciled in Niederurnen, from Italy Active mandates: schreiner schlittler ag, GILG Holding AG Connected persons: Marianne Müller You can stay up to date through "Roland Gilg", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gilg"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Gilg", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Gilg"
|
Places where people with the name Roland Gilg live
Sectors in which people with the name Roland Gilg work
Production and processing of wooden goods
Operation of other financial institutions
Production and processing of wooden goods
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Roland Gilg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Gilg
Publication number: HR02-1004859559, Commercial Registry Office Glarus
schreiner schlittler ag, in Glarus Nord, CHE-112.767.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlittler, Ulrich, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schlittler-Lanfranchi, Patrizia, von Glarus Nord und Poschiavo, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilg, Roland, italienischer Staatsangehöriger, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vorderthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Marianne, von Glarus Nord, in Niederurnen (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004787841, Commercial Registry Office Glarus, (160)
GILG Holding AG, in Glarus Nord, CHE-159.979.871, Am Bach 4, 8867 Niederurnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gilg, Roland, italienischer Staatsangehöriger, in Niederurnen (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3293403, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Berichtigung des im SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017,publizierten TR-Eintrags Nr. 20 vom 09.01.2017 schreiner schlittler ag, in Glarus Nord, CHE-112.767.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278525).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilg, Roland, italienischer Staatsangehöriger, in Vorderthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied mit Einzelunterschrift].