Luc Germanier
domiciled in Lavigny, from Vétroz and Conthey Active mandates: Ecorecyclage SA Connected persons: Nicolas Delacombaz, Alexandre Mathias Kamerzin, Bertrand Martin and more You can stay up to date through "Luc Germanier", please log in or register free of charge.You are now following "Luc Germanier"
Credit rating You can stay up to date through "Luc Germanier", please log in or register free of charge.You are now following "Luc Germanier"
|
Places where people with the name Luc Germanier live
Sectors in which people with the name Luc Germanier work
Water and sewage utilities
Water and sewage utilities
Private persons with the name Luc Germanier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Luc Germanier
Publication number: 5950170, Commercial Registry Office Berne, (36)
VKS - Verband Kompost- und Vergärwerke Schweiz, in Urtenen-Schönbühl, CH-053.6.006.675-2, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2002, S. 4, Publ. 567464).
Statutenänderung:
23.04.2009.
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Oberdorfstrasse 40, 3053 Münchenbuchsee.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Sektionsbeiträge, freiwillige Zuwendungen, allfälliger Vermögensertrag. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge und allfälliger Vermögensertrag.].
Organisation neu:
Mitgliederversammlung, Vorstand, Geschäftsstelle, Revisoren. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 603, 3053 Münchenbuchsee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhans, Christoph, von Malters, in Littau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würgler, Daniel, von Russikon, in Egerkingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Germanier, Luc, von Conthey und Vétroz, in Lavigny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürbin, Hans Ruedi, von Wegenstetten, in Moutier, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldimann, Christian, von Bowil, in Murten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerig, Valentin Dr., von Wassen, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matzke, Horst, von Thun, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5137398, Commercial Registry Office Valais
Germanier Paysages SA, succursale de Monthey, à Monthey, CH-621.9.006.760-5, succursale de société anonyme avec siège principal à Lavigny (FOSC no 169 du 01.09.2004, p. 15, publ. 2430666).
Dispositions pour la succursale:
les informations relatives aux personnes disposant d'un pouvoir de représentation pour toute l'entreprise, ainsi que celles portant sur des faits qui ne sont plus soumis à inscription conformément à l'art. 110 ORC, sont radiées d'office.
Personnes et signatures radiées:
Germanier, Luc, de Conthey, à Lavigny, président, avec signature individuelle;
Bolliger, Marc, de Schmiedrued, à Lavigny, administrateur, avec signature individuelle.
Publication number: 3679132, Commercial Registry Office Valais
ECOTRI SA, à Massongex, CH-621.3.006.502-0, création et exploitation d'un site de compostage à Massongex et toutes autres activités liées à la gestion des déchets (FOSC no 2 du 06.01.2004, p. 18, publ. 2058330).
Personnes et signatures radiées:
Germanier, Luc, de Conthey et Vétroz, à Lavigny, président, avec signature collective à deux;
Carraux, Hervé, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey), vice-président, avec signature collective à deux;
Dupasquier, Yvon, de La Tour-de-Trême, à Monthey, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Morisod, Roger, de Troistorrents, à Monthey, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire];
Darbellay, Christophe, de Liddes, à Martigny-Croix (Martigny-Combe), vice-président, sans droit de signature;
Chavaz, Jean-Charles, de Onex, à Veyrier, administrateur, avec signature collective à deux;
Reynard, André, de Savièse, à Savièse, administrateur, sans droit de signature.