Annalise Gerber
domiciled in Gümligen, from Schangnau Active mandates: Kübelialp AG, Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG and more Connected persons: Annette Kohler, Adrian Walker, Diego Züger and more You can stay up to date through "Annalise Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Annalise Gerber"
Credit rating You can stay up to date through "Annalise Gerber", please log in or register free of charge.You are now following "Annalise Gerber"
|
Places where people with the name Annalise Gerber live
Sectors in which people with the name Annalise Gerber work
Operation of restaurants
Sport services
Operation of restaurants
Sport services
Private persons with the name Annalise Gerber
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Annalise Gerber
Publication number: HR02-1006135289, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kübelialp AG, in Saanen, CHE-105.167.168, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, S.0, Publ. 1745373).
Domizil neu:
c/o Adrian Walker, Gsteigstrasse 127, 3783 Grund b. Gstaad.
Weitere Adressen:
c/o Adrian Walker, Postfach 46, 3778 Schönried [bisher: c/o Adrian Walker, Postfach 180, 3778 Schönried].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bach, Daniel, von Saanen, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Samuel Peter, von Innertkirchen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Adrian, von Saanen, in Grund b. Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schönried (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kohler, Annette, von Meiringen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3762077, Commercial Registry Office Berne, (36)
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, in Muri bei Bern, CHE-340.045.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2960837).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morandi, Christoph, von Capriasca, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Diego, von Tamins, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2890755, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation Avenir Ski Suisse, bisher in Lausanne, CHE-112.098.905, Stiftung (vom 20.08.2014, Publ. 1672081).
Urkundenänderung:
21.03.2016.
Name neu:
Passion Schneesport.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Haus des Skisports, Worbstrasse 52, 3074 Muri b. Bern.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung und die Förderung des Ski- und Snowboardsports, insbesondere unter Jugendlichen im Bereich Breiten- und Leistungssport. Sie trägt dazu bei, das Interesse am Ski- und Schneesport zu wecken, fördert die körperliche und geistige Gesundheit und unterstützt die Grundsätze von Solidarität, Integration und Fairplay. Die Stiftung ist in der Schweiz tätig und hat keinen Erwerbszweck. Eine Fusion oder Vermögensübertragung kann nur mit einer anderen gemeinnützigen, steuerbefreiten Institution erfolgen.
Aufsichtsbehörde neu:
Eidgenössisches Departement des Innern (EDI). [Streichung der Bemerkung zur Befreiung von der Revisionspflicht infolge der geänderten Stiftungsurkunde und der Wahl einer Revisionsstelle] [gestrichen: Selon décision de l'autorité de surveillance du 8 juin 2010, la fondation est dispensée de désigner un organe de révision, conformément à l'article 83b, al. 2 CC.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Roland, von St. Niklaus, in Kappel am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossniklaus, Daniel, von Beatenberg, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koehn, Florence, von Genève, in Pully, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Urs, von Wohlenschwil, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Markus, von Untervaz, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Paul Michael, von Riehen, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG (CHE-106.001.257), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle;
Hartweg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Annalise, von Schangnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].