Luc Genolet
domiciled in Vex, from Hérémence Active mandates: Thyon Immobilier Sàrl Connected persons: Sandra Genolet-Bovier You can stay up to date through "Luc Genolet", please log in or register free of charge.You are now following "Luc Genolet"
Credit rating You can stay up to date through "Luc Genolet", please log in or register free of charge.You are now following "Luc Genolet"
|
Places where people with the name Luc Genolet live
Sectors in which people with the name Luc Genolet work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Luc Genolet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Luc Genolet
Publication number: 5087142, Commercial Registry Office Valais
Thyon Immobilier Sàrl, à Vex, CH-626.4.010.073-1, société à responsabilité limitée (FOSC no 238 du 07.12.2005, p. 17, publ. 3136734).
Modification des statuts:
10.06.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Genolet-Bovier, Sandra, de Vex et Hérémence, à Vex, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 490 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 49'000.--];
Genolet, Luc, de Hérémence, à Vex, associé, sans droit de signature, pour 10 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 1'000.--]. Selon déclaration du gérant du 10.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Publication number: 3169532, Commercial Registry Office Valais
Innovation et Tradition du Bois (ITB) SA, à Sierre, CH-626.3.000.726-5, exploitation d'une entreprise de charpente et de menuiserie, société anonyme (FOSC no 120 du 23.06.2005, p. 15, publ. 2896538).
Personnes et signatures radiées:
Genolet, Luc, de Hérémence, à Vex, président, avec signature collective à deux;
Salino, Jean, citoyen français, à Annecy-Le-Vieux (F), administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Gillioz, Alain, de Saint-Léonard, à Les Agettes, président et directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un administrateur].
Publication number: 3136734, Commercial Registry Office Valais
Thyon Immobilier Sàrl, à Vex, CH-626.4.010.073-1, 1988 Thyon/Les Collons, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
28.11.2005.
But:
gérance, acquisition, détention, location et vente de tous biens immobiliers et mobiliers.
Capital social:
CHF 50'000.--.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée : des PPE, du mobilier et du matériel de nettoyage pour le prix de CHF 353'000.--.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Genolet-Bovier, Sandra, de Vex et Hérémence, à Vex, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 49'000.--;
Genolet, Luc, de Hérémence, à Vex, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.--. Capital social entièrement libéré.