Sebastian Gehrig
domiciled in Künten, from Künten Active mandates: SEROIMMO GmbH, Power Contracting GmbH and more Connected persons: Roberto Zenobini, Maurizio Caforio, Roberto Zenobini and more You can stay up to date through "Sebastian Gehrig", please log in or register free of charge.You are now following "Sebastian Gehrig"
Credit rating You can stay up to date through "Sebastian Gehrig", please log in or register free of charge.You are now following "Sebastian Gehrig"
|
Places where people with the name Sebastian Gehrig live
Sectors in which people with the name Sebastian Gehrig work
Management of real estate portfolio properties
Electrical power production and utilities
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Electrical power production and utilities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Sebastian Gehrig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sebastian Gehrig
Publication number: 2383291, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'777 vom 18.08.2015SEROIMMO GmbH, in Oberrohrdorf, CHE-264.207.757, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.161 vom 21.08.2015, Publ. 2332761).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Sebastian, von Künten, in Künten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gehrig, Sebastain].
Publication number: 3522802, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Power Contracting GmbH, in Baden, CH-400.4.027.926-7, Bruggerstrasse 194, 5400 Baden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2006.
Zweck:
Abschluss von Contracting (Ausgelagerte Energieversorgungsanlagen bestehend aus: Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb) im Bereich alternative Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Wärmeenergie;
kann mit Waren aller Art handeln, Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bonni, Leonardo, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Caforio, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Gehrig, Sebastian, von Künten, in Künten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Zenobini, Roberto, von Stein SG, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
SERO GmbH, in S t e t t e n A G, Feldstrasse 2, 5608 Stetten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.04.1999, 27.05.1999.
Zweck:
Engineering, Beratungen und Planung im Bereich der Heizungs-, Klima-, Sanitär- und Wärmeenergietechnik sowie gebäudetechnische Energieberatung und Umwelttechnik;
kann Immobilien kaufen und verkaufen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an andern Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung Aktiven und Passiven der Kollektivgesellschaft "Sero Sebastian Gehrig & Roberto Zenobini", in Stetten AG, zum Maximalpreis von CHF 110'000.- zu erwerben.
Publikationsorgan :
SHAB.
Eingetragene Personen:
Gehrig, Sebastian, von Künten, in Künten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Zenobini, Roberto, von Stein SG, in Remetschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.