Dr. Carole Gehrer Cordey
domiciled in St. Gallen, from St. Gallen Active mandates: Stiftung der Ortsbürgergemeinde St.Gallen Connected persons: Roman Kern, Katrin Meier Fritsch, Erwin Alois Selva and more You can stay up to date through "Dr. Carole Gehrer Cordey", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Carole Gehrer Cordey"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Carole Gehrer Cordey", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Carole Gehrer Cordey"
|
Places where people with the name Carole Gehrer Cordey live
Sectors in which people with the name Carole Gehrer Cordey work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Carole Gehrer Cordey
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Carole Gehrer Cordey
Publication number: HR02-1005698843, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Geriatrische Klinik St. Gallen AG, in St. Gallen, CHE-310.905.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381158).
Statutenänderung:
06.03.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Geriatrischen Klinik und das Erbringen von Dienstleistungen und Tätigkeiten jeder Art im Bereich des Gesundheitswesens und damit zusammenhängender Betriebe und Bereiche. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft eigene Betriebe und Unternehmen führen und auch die Führung fremder Unternehmen und Betriebe übernehmen. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften, Geschäftsstellen und Vertretungen im Inland errichten und sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen oder sie übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung den nicht im Handelsregister eingetragenen Betriebsteil Geriatrische Klinik St. Gallen, der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, in St. Gallen, gemäss Vertrag vom 15.12.2011 und Übernahmebilanz per 30.09.2011 mit Aktiven von CHF 20'655'997.43 und Passiven von CHF 3'184'648.27, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'567'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier Fritsch, Katrin, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrer Cordey, Dr. Carole, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altherr, Peter, von Urnäsch, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kasper-Aeschbacher, Edith, von Eggiwil, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Alfred genannt Fredi, von Ernetschwil, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Hunger, Peter, von Altendorf, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vettiger, Marco, von Eschenbach (SG), in Sonnental (Oberbüren), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildermuth, Prof. Dr. med. Simon, von Wetzikon (ZH), in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sojak, Thomas, von Wittenbach, in St. Gallen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lichtensteiger, Stefan, von Niederhelfenschwil, in Rehetobel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brändle, Prof. Dr. Michael, von Lütisburg, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger-Hauser, Barbara, von Glarus Nord, in Teufen AR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Prof. Dr. Bernhard Peter, von Langnau im Emmental, in Zuzwil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münzer, PD Dr. med. Thomas, von Muolen, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tralci, Antonio, von Neckertal, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finanzkontrolle des Kantons St.Gallen (CHE-113.924.500) [ CH-320.8.062.190-3], in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005501693, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kunert Group (Swiss) AG, in St. Margrethen, CHE-103.372.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454287).
Statutenänderung:
08.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 772'737.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 275'095.87 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Kunert Group (Swiss) GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Streichung infolge Umwandlung]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.06.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrer Cordey, Dr. Carole, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunert Fashion GmbH (HRB 12890), in Immenstadt i. Allgäu (DE), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stracke, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Tönisvorst (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Molinari-Ostini, Ilze, von Bellinzona, in Anglikon (Wohlen (AG)), Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005053603, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kunert Group (Swiss) AG, in St. Margrethen, CHE-103.372.958, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Dr. Claudia, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrer Cordey, Dr. Carole, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.