Ruedi Gautschi
domiciled in Basel, from Reinach (AG) and Basel Active mandates: Wert-Invest AG in Liq. Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Ruedi Gautschi", please log in or register free of charge.You are now following "Ruedi Gautschi"
Credit rating You can stay up to date through "Ruedi Gautschi", please log in or register free of charge.You are now following "Ruedi Gautschi"
|
Places where people with the name Ruedi Gautschi live
Sectors in which people with the name Ruedi Gautschi work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Ruedi Gautschi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ruedi Gautschi
Publication number: 5872602, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Lima Immobilien AG, in Basel, CH-270.3.003.731-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 7, Publ. 5523574).
Domizil neu:
c/o Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Lange Gasse 15, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Ruedi, von Basel und Reinach AG, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Boniva GmbH (CH-036.4.041.944-8), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Theodor, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STG Revision AG (CH-270.3.014.303-9), in Basel, Revisionsstelle.
Publication number: 693462, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Neumatten Immobilien AG, in Reinach BL, Immobilien-Verwaltungsgesellschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2001, S. 6005).
Firma neu:
Neumatten Immobilien AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2002 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o IT Immobilien Treuhand AG, Rennweg 40, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Paul M., von Solothurn und Selzach, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Richner, Anton, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freuler, Peter, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adank, Andreas, von Fläsch, in Fläsch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kriesemer, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Ruedi, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
IT Personalvorsorgestiftung, in B a s e l , Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 7021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Ruedi, von Reinach AG und Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeender, Michel, von Basel und Köniz, in Kaiseraugst, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kowaleff, Peter, von Küssnacht am Rigi, in Lörrach-Hauingen (D), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hanspeter, von Basel und Wenslingen, in Kaiseraugst, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.