Urs Josef Gassmann
domiciled in Wauwil, from Wauwil Active mandates: St. Pius (X.) - Pfründe Connected persons: Patricia Bättig-Fischer, Zoltán András Barna You can stay up to date through "Urs Josef Gassmann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Josef Gassmann"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Josef Gassmann", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Josef Gassmann"
|
Places where people with the name Urs Josef Gassmann live
Sectors in which people with the name Urs Josef Gassmann work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Urs Josef Gassmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Josef Gassmann
Publication number: HR02-1004936355, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004832631, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
St. Pius (X.) - Pfründe, in Wauwil, CHE-383.330.086, c/o Urs Gassmann-Meier, Höhenweg 1, 6242 Wauwil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
19.12.2008. 26.08.1957.
Zweck:
Die Stiftung hat zum Zweck, den römisch-katholischen Ortspfarrer in der Pastoration zu unterstützen, indem sie einem Geistlichen das Wohnhaus zur Verfügung stellt, event. aus vorhandenem Pfrundkapital Beiträge an dessen Besoldung leistet;
wenn kein Geistlicher gefunden werden kann, kann das Piusheim an eine Person vermietet werden, welche in der Pfarreiarbeit (Pastoral) tätig ist;
wenn dies nicht möglich ist, dann solle es an eine finanziell schwach gestellte Familie vermietet werden. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Barna, Zoltán András, von Schötz, in Schötz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff-Kunz, Erika Maria, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 4366287, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taisch, Remo, von Bonaduz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.