Heidi Gasser
domiciled in Basel, from Chur Active mandates: Rudolf Steiner Schulverein Basel, Unterstützungsfonds der Rudolf Steiner Schule Basel Connected persons: Claudia Hoffmann-Maurer, Andre Kanyar, Stephan Moor and more You can stay up to date through "Heidi Gasser", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Gasser"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Gasser", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Gasser"
|
Places where people with the name Heidi Gasser live
Sectors in which people with the name Heidi Gasser work
Operation of primary schools
Religious, political or secular associations
Operation of primary schools
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Heidi Gasser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heidi Gasser
Publication number: HR02-1005595750, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Unterstützungsfonds der Rudolf Steiner Schule Basel, in Basel, CHE-110.407.970, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häring, Cyrille Karl, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Heidi, von Chur, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005595746, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Rudolf Steiner Schulverein Basel, in Basel, CHE-105.814.950, Verein (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005484152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schafranietz, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Heidi, von Chur, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Haldenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2792219, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Rudolf Steiner Schulverein Basel, in Basel, CHE-105.814.950, Verein (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6623524).
Statutenänderung:
17.11.2015.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reymond, André, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwindl, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hering, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffner, Carlos Benedicto, genannt Benz Schaffner, von Wenslingen, in Reigoldswil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kyburz, Simon, von Oberentfelden, in Basel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Claude, Yves-Michel, von St. Gallen, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Heidi, von Haldenstein, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höhn, Vincent, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Georg Friedrich, von Köniz, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Dieter, von Basel und Riniken, in Leymen (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].