Roger Gall
domiciled in Kleindietwil, from Hirschthal Active mandates: Gall Superbikes AG Connected persons: Rolf Gall, René Gall, Verena Gall You can stay up to date through "Roger Gall", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gall"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Gall", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gall"
|
|
Roger Gall
domiciled in Kradolf, from Walenstadt Active mandates: Casalta AG Connected persons: Desiree Gall, Stephan Gall, Theresia Gall You can stay up to date through "Roger Gall", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gall"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Gall", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Gall"
|
Places where people with the name Roger Gall live
Sectors in which people with the name Roger Gall work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Management of real estate portfolio properties
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Roger Gall
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Gall
Publication number: HR02-1005781735, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Casalta AG, in Walenstadt, CHE-273.830.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, S.0, Publ. 2899771).
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 16, 8892 Berschis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Desiree, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heiligkreuz (Mels)];
Gall, Roger, von Walenstadt, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos Platz (Davos)].
Publication number: HR02-1004871729, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rolf Gall Superbikes AG, in Thunstetten, CHE-105.988.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119769).
Statutenänderung:
03.04.2020.
Firma neu:
Gall Superbikes AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Service und die Reparatur insbesondere von Motorrädern und von Fahrzeugen aller Art sowie den Handel mit deren Zubehör und von Bekleidung. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 28.04.1992 und Bilanz per 31.01.1992: Aktiven von CHF 948'290.15 und Passiven von CHF 744'819.70 der Einzelfirma "Rolf Gall", in Thunstetten, zum Preis von CHF 203'470.45, wofür dem Sacheinleger 198 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 5'470.45 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey Treuhand GmbH (CHE-104.990.478), in Herzogenbuchsee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Roger, von Hirschthal, in Kleindietwil (Madiswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gall, René, von Hirschthal, in Aarwangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Gall, Rolf, von Hirschthal, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2899771, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Casalta AG, in Walenstadt, CHE-273.830.725, Unterdorfstrasse 21, 8892 Berschis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2016.
Zweck:
Investition, Vermarktung, Bewirtschaftung und Verkauf von Immobilien bzw. Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochterunternehmungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Handel mit Waren aller Art tätigen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gall, Stephan, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gall, Theresia, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gall, Roger, von Walenstadt, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Desiree, von Walenstadt, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.