Priska Gätzi
domiciled in Rapperswil, from Schänis Active mandates: Abfülleraj GmbH Connected persons: Martina Fischli, Feride Dogum, Yvonne Sutter-Gübeli and more You can stay up to date through "Priska Gätzi", please log in or register free of charge.You are now following "Priska Gätzi"
Credit rating You can stay up to date through "Priska Gätzi", please log in or register free of charge.You are now following "Priska Gätzi"
|
Places where people with the name Priska Gätzi live
Sectors in which people with the name Priska Gätzi work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Priska Gätzi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Priska Gätzi
Publication number: HR01-1005050642, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Abfülleraj GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-225.265.573, Heimatstrasse 20, 8645 Jona, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Unverpackt-Ladens und betreibt damit Handel und Verkauf mit Waren aller Art, insbesondere mit verpackungsfreien, ökologisch und fair produzierten Lebensmitteln und Non-Food Produkten. Die Gesellschaft betreibt zudem einen Gastronomiebetrieb in Form eines Laden-Kaffees. Sie bezweckt die Durchführung von Veranstaltungen und Events aller Art im Gastrobereich, Workshops und andere Informations- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.12.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fischli, Martina, von Glarus Nord, in Rüti ZH, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dogum, Feride, von Fischenthal, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sutter-Gübeli, Yvonne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Schmerikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berger, Simone Nathalie, von Linden, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gätzi, Priska, von Schänis, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2412887, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Raiffeisenbank Mörschwil Genossenschaft, in Mörschwil, CHE-107.256.676, Genossenschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1946137).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gätzi, Priska, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1519563, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Raiffeisenbank Appenzell Genossenschaft, in Appenzell, CHE-105.879.582, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, Publ. 1425045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gätzi, Priska Anita, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.