Carlo Norbert Furrer
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: Stahl AG Connected persons: Karin Furrer-Schwager You can stay up to date through "Carlo Norbert Furrer", please log in or register free of charge.You are now following "Carlo Norbert Furrer"
Credit rating You can stay up to date through "Carlo Norbert Furrer", please log in or register free of charge.You are now following "Carlo Norbert Furrer"
|
Places where people with the name Carlo Norbert Furrer live
Sectors in which people with the name Carlo Norbert Furrer work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Carlo Norbert Furrer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Carlo Norbert Furrer
Publication number: 2857583, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stahl AG, in Winterthur, CHE-101.907.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 26, Publ. 5754058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morgenthaler, Alfred, von Affoltern im Emmental, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strehler, Adolf, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Carlo Norbert, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Furrer-Schwager, Karin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5913644, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Carl Furrer AG, in Winterthur, CH-020.3.909.534-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2010, S. 29, Publ. 5700406).
Firma neu:
Carl Furrer AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strehler, Adolf, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Carlo, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5318270, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vorsorgestiftung der Stahl AG, in Winterthur, CH-020.7.903.977-3, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.1994, S. 169).
Name neu:
Vorsorgestiftung der Stahl AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungen des Kantons Zürich. Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 03.08.2009 wurde die Stiftung aufgehoben und der Stiftungsrat suspendiert sowie deren Unterschrift gelöscht. Zudem wurde Mathis Zimmermann als Liquidator mit Einzelunterschrift eingesetzt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Carlo, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strehler, Adolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Mathis, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.