Roland Walter Frutiger
domiciled in Fraubrunnen, from Oberhofen am Thunersee Active mandates: FFoffice R.W. Frutiger, Dienstleistungen und Beratung Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Roland Walter Frutiger", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Walter Frutiger"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Walter Frutiger", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Walter Frutiger"
|
Places where people with the name Roland Walter Frutiger live
Sectors in which people with the name Roland Walter Frutiger work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Roland Walter Frutiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Walter Frutiger
Publication number: 1664713, Commercial Registry Office Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Roland Walter, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1603535, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PRO immotreu ag, in Basel, CHE-106.774.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Roland, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1151649, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
PRO immobilien treuhand ag, in Basel, CH-270.3.002.970-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073391).
Statutenänderung:
22.10.2013.
Firma neu:
PRO immotreu ag.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf den Gebieten Treuhand und Immobilien, insbesondere Liegenschaftsverwaltung, -vermittlung und -beratung, Buchhaltungen, Abschlüsse, Revisionen und Unternehmensberatungen und ebenso der Handel mit Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder die diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerletti-Sarasin, Christine Beatrice, von Basel, in Bottmingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weishaupt, Emil, von Teufen AR, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frutiger, Roland, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].