Johannes Friedli
domiciled in Pieterlen, from Rüegsau Active mandates: Efag Immobilien AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Johannes Friedli", please log in or register free of charge.You are now following "Johannes Friedli"
Credit rating You can stay up to date through "Johannes Friedli", please log in or register free of charge.You are now following "Johannes Friedli"
|
|
Johannes Friedli
domiciled in Langnau im Emmental, from Trachselwald Active mandates: Fondation de l'Institution de Prévoyance pour le personnel de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits et du Tourisme, à Bruxelles, Succursale de Bâle Connected persons: Bernard Barbey, Jacky Bernard Grognuz, Marino Faccini You can stay up to date through "Johannes Friedli", please log in or register free of charge.You are now following "Johannes Friedli"
Credit rating You can stay up to date through "Johannes Friedli", please log in or register free of charge.You are now following "Johannes Friedli"
|
Places where people with the name Johannes Friedli live
Sectors in which people with the name Johannes Friedli work
Management of real estate portfolio properties
Operation of an pension fund
Management of real estate portfolio properties
Operation of an pension fund
Private persons with the name Johannes Friedli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Johannes Friedli
Publication number: HR02-1005939817, Commercial Registry Office Berne, (36)
Efag Immobilien AG, in Pieterlen, CHE-100.061.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2015, S.0, Publ. 1957043).
Firma neu:
Efag Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Johannes, von Rüegsau, in Pieterlen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004941553, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung BWO, in Langnau im Emmental, CHE-105.994.898, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623715).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Johannes, von Trachselwald, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Cornelia, von Rüschlikon, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worb, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schär von Steiger, Christine Elsbeth, von Bern und Walterswil (BE), in Burgdorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Furter, Martin, von Staufen, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Melchnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Luginbühl, Beat, von Bowil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Naville, Robert, von Zumikon und Genève, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Zumikon und Genf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Nejedly, Rea, von Kreuzlingen, in Worb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2377845, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Elisabeth Bachtler-Stiftung, in Solothurn, CHE-113.958.462, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 994977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Johannes, von Seeberg, in Balm bei Messen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Ignaz, von Deitingen, in Deitingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.