Reto Freudiger
domiciled in Erlach, from Niederbipp Active mandates: Energie-Park Jolimont AG, FNR Forschungsgenossenschaft nachwachsender Rohstoffe Connected persons: René Schreyer, Martin Schreyer-Probst, André Schreyer and more You can stay up to date through "Reto Freudiger", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Freudiger"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Freudiger", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Freudiger"
|
Places where people with the name Reto Freudiger live
Sectors in which people with the name Reto Freudiger work
Electrical power production and utilities
Research and development
Electrical power production and utilities
Research and development
Private persons with the name Reto Freudiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reto Freudiger
Publication number: HR02-1005162189, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie-Park Jolimont AG, in Gals, CHE-202.564.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, S.0, Publ. 2075111).
Domizil neu:
c/o René Schreyer, Burgerweg 17, 3238 Gals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Markus, von Oberegg, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreyer, René, von Gals, in Gals, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schreyer, André, von Gals, in Gals, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freudiger, Reto, von Niederbipp, in Erlach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schreyer, Martin, von Gals, in Gals, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2075111, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energie-Park Jolimont AG, in Gals, CHE-202.564.332, Bethlehemstrasse 14, 3238 Gals, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Energieerzeugungsanlagen zur Nutzung der produzierten elektrischen Energie und zur Einspeisung ins Netz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann ebenfalls Immobilien erwerben, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schreyer, René, von Gals, in Gals, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreyer, André, von Gals, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Markus, von Oberegg, in Gals, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudiger, Reto, von Niederbipp, in Erlach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schreyer, Martin, von Gals, in Gals, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1694207, Commercial Registry Office Berne, (36)
FNR Forschungsgenossenschaft nachwachsender Rohstoffe, in Ins, CHE-110.057.338, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2003, S. 3, Publ. 954846).
Statutenänderung:
10.12.2013.
Domizil neu:
c/o Verena Müller , Robstockweg 52, 3232 Ins.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Mitglieder auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: Erforschung sowie technische und industrielle Nutzung von nachwachsenden und biologisch abbaubaren Rohstoffen, namentlich der Miscanthus Pflanze, in allen sich bietenden Anwendungsmöglichkeiten wie Leichtbau- oder Kunststoffelemente, Einstreu- und Abdeckmaterial usw.;
Anmeldung von Patenten;
Zusammenarbeit mit Gesellschaften oder Beteiligung an Gesellschaften, die gleiche oder weitergehende Ziele verfolgen;
Errichtung von Zweigniederlassungen;
Erwerb und die Veräusserung von Grundstücken;
Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Jede persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist zur Übernahme mindestens eines Anteilscheines von CHF 500.-- verpflichtet.].Publikationsorgan neu: SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich oder Inserate im Anzeiger.. Gemäss Erklärung vom 13.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengartner, Peter, von Waldkirch, in Lyss, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Friedrich, von Pfaffnau, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freudiger, Ulrich, von Niederbipp, in Gals, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Reubi, Verena, von Biel/Bienne, in Ins, Sekretärin und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freudiger, Reto, von Niederbipp, in Erlach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.