Marcel Frehner
domiciled in Jonschwil, from Urnäsch Active mandates: Technik Center Jonschwil AG Connected persons: Cornelia Zingg, Karin Frehner You can stay up to date through "Marcel Frehner", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Frehner"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Frehner", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Frehner"
|
Places where people with the name Marcel Frehner live
Sectors in which people with the name Marcel Frehner work
Repair and installation of machines and equipment
Repair and installation of machines and equipment
Private persons with the name Marcel Frehner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Frehner
Publication number: 2531621, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GSG Projekt Partner AG, in Basel, CHE-103.465.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263512).
Statutenänderung:
03.12.2015.
Firma neu:
BERNSTEIN BATIR AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BERNSTEIN BATIR Ltd) (BERNSTEIN BATIR SA).
Domizil neu:
Oberer Rheinweg 33, 4058 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Bau- und Immobilien-Management-Beratung, des Projekt- und Constructions-Management, des Baucontrolling sowie ähnlicher Aufgaben im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 363'400.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Irene, von Birrwil, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Dr. Georg Heinrich, von Winterthur und Neftenbach, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frehner, Marcel, von Urnäsch und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Dr. Adrian, von Neftenbach und Winterthur, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dessertine, Jean Claude Alain, französischer Staatsangehöriger, in St.Louis (FR), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fluri, Patrick, von Herbetswil, in Matzendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Maria, von Trub, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4946446, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LV-Maschinencenter Jonschwil AG, in Jonschwil, CH-320.3.062.334-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 12, Publ. 4244454).
Statutenänderung:
20.03.2009.
Firma neu:
Technik Center Jonschwil AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Peter, von Schübelbach, in Niederwil SG (Oberbüren), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flammer, Richard, von Zuzwil SG, in Zuzwil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grize, Vincent, von Villars-Burquin, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frehner, Marcel, von Urnäsch, in Jonschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frehner, Karin, von Urnäsch, in Jonschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Cornelia, von Uzwil, in Bazenheid (Kirchberg SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
GSG Projekt Partner AG, in B a s e l , Bauberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2001, S. 2289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Georg Heinrich, von Winterthur und Neftenbach, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Frehner, Marcel, von Urnäsch und Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Schneider, Michael Andreas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien, nicht mit einem Prokuristen.