Michael Alain Forster
domiciled in Stein am Rhein, from Kemmental Active mandates: Lake Real Estate Switzerland AG, Michael Alain Forster, Financial Services Connected persons: Daniel Remo Brügger You can stay up to date through "Michael Alain Forster", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Alain Forster"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Alain Forster", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Alain Forster"
|
Places where people with the name Michael Alain Forster live
Sectors in which people with the name Michael Alain Forster work
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Private persons with the name Michael Alain Forster
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Alain Forster
Publication number: HR02-1004875358, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Lake Real Estate Switzerland AG, in Berlingen, CHE-115.446.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, S.0, Publ. 1649149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Michael Alain, von Kemmental, in Stein am Rhein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1120257, Commercial Registry Office Zug, (170)
CharityLab AG, bisher in Schübelbach, CH-130.3.016.933-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 997455).
Gründungsstatuten:
06.05.2011.
Statutenänderung:
02.08.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o Contrevi AG, Lindenstrasse 6, 6341 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Email, sofern dem Verwaltungsrat alle Adressen bekannt sind, ansonsten durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Die Gesellschaft ist ohne genügende Vertretung.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Forster, Michael Alain, von Kemmental, in Dubai (AE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agarwal, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rechsteiner, Dr. Urs, von Trogen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6930044, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DIEMBAU GmbH, in Regensdorf, CH-400.4.023.415-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, Publ. 6700664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Michael Alain, von Kemmental, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Daniel Remo, von Zürich, in Oberburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].