Joël Roger Flückiger
domiciled in Zürich, from Gondiswil Active mandates: KA-Kirchenfonds Connected persons: Christian Cédric Robert-Nicoud, Philippe Flückiger, Rudolf Erne and more You can stay up to date through "Joël Roger Flückiger", please log in or register free of charge.You are now following "Joël Roger Flückiger"
Credit rating You can stay up to date through "Joël Roger Flückiger", please log in or register free of charge.You are now following "Joël Roger Flückiger"
|
Places where people with the name Joël Roger Flückiger live
Sectors in which people with the name Joël Roger Flückiger work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Joël Roger Flückiger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Joël Roger Flückiger
Publication number: HR01-1005388485, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KA-Kirchenfonds, in Zürich, CHE-215.328.491, Freiestrasse 107, 8032 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
07.06.1926. 26.10.2020.
Zweck:
Die KA-Stiftung verfolgt einen ausschliesslich religiösen Zweck. Die Stiftung bezweckt 1. den Unterhalt und die Renovationen der KA-Kirchgebäude, 2. die Unterstützung bedürftiger Geistlicher und deren Helfer der KA-Gemeinden in der Schweiz, 3. Die Unterstützung hilfsbedürftiger KA-Gemeinden, 4. die Erhaltung und Anschaffung von Kultusgegenständen und Büchern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Verein Stiftungsaufsicht KA-Kirchenfonds Schweiz.
Eingetragene Personen:
Erne, Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Philippe, von Gondiswil, in Bösingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Claude, von Gondiswil, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Edgar, von Gondiswil, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Joël Roger, von Gondiswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Walter jun., von Sumiswald, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberli, Walter sen., von Sumiswald, in Haute-Ajoie, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Robert-Nicoud, Christian, von Le Locle, in Tavannes, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saecker, Rüdiger, von Biberstein, in Biberstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005140696, Commercial Registry Office Berne, (36)
FIMMO Living GmbH, in Lyss, CHE-115.406.759, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, S.0, Publ. 2147815).
Statutenänderung:
15.03.2021.
Firma neu:
Investment Company Switzerland GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Joël Roger, von Gondiswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Simon David, von Gondiswil, in Evilard, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Flückiger, Claude Rudolf, von Gondiswil, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 5487434, Commercial Registry Office Berne, (36)
FIMMO Living GmbH, in Köniz, CH-036.4.046.663-9, c/o Claude Flückiger, Mösliweg 5a, 3098 Köniz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2010, 02.02.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Bewirtschaften von Immobilien sowie den Kauf und Verkauf von Grundstücken oder Rechten an Grundstücken. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Flückiger, Simon David, von Gondiswil, in Aarberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flückiger, Joël Roger, von Gondiswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flückiger, Claude Rudolf, von Gondiswil, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.