Reto Ferri
domiciled in Zürich, from Winterthur Active mandates: Ierax GmbH, NTA Informatik GmbH Connected persons: Thomas Albert Maurer You can stay up to date through "Reto Ferri", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Ferri"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Ferri", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Ferri"
|
|
Reto Ferri
domiciled in Steinmaur, from Rossa Active mandates: RPF Elektronik R. Ferri Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Reto Ferri", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Ferri"
Credit rating You can stay up to date through "Reto Ferri", please log in or register free of charge.You are now following "Reto Ferri"
|
Places where people with the name Reto Ferri live
Sectors in which people with the name Reto Ferri work
IT services
Trading in IT and communications products
IT services
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Reto Ferri
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Reto Ferri
Publication number: HR02-1005281611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NTA Informatik GmbH, in Zürich, CHE-105.002.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S.28, Publ. 6008784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferri-Pfister, Elsa, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferri, Reto, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 29'000.00].
Publication number: 5876090, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 16, Publ. 5392314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferri, Reto, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Urs, von Lausen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zrost, Oskar Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalheim bei Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4505770, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kendox AG, bisher in Dietlikon, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2007, S. 20).
Gründungsstatuten:
31.03.2004.
Statutenänderung:
23.05.2008.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kendox Systems GmbH, in Dietlikon (CH-020.4.028.160-7) gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2008 und Bilanz per 01.01.2008. Aktiven von CHF 351'004.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 350'484.90 woraus sich ein Aktivenüberschuss von CHF 519.83 ergibt, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet infolge Fusion weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Sitz neu:
Oberriet SG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 9463 Oberriet.
Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen sowie Erwerb und Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how sowie Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 1'920'000.-- [bisher: CHF 1'360'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'920'000.--.
Aktien neu:
192'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 136'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferri, Reto, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Gottstein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher];
Terzer, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberriet SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Margrethen].