Bertrand Marie Jean Ferraton
domiciled in Versailles, from France Active mandates: Andy Mannhart AG Connected persons: Stéphane Gabriele, Karin Wiegratz-Preisig, Christophe Alaux and more You can stay up to date through "Bertrand Marie Jean Ferraton", please log in or register free of charge.You are now following "Bertrand Marie Jean Ferraton"
Credit rating You can stay up to date through "Bertrand Marie Jean Ferraton", please log in or register free of charge.You are now following "Bertrand Marie Jean Ferraton"
|
Places where people with the name Bertrand Marie Jean Ferraton live
Sectors in which people with the name Bertrand Marie Jean Ferraton work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Bertrand Marie Jean Ferraton
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bertrand Marie Jean Ferraton
Publication number: HR02-1004596793, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Kreis AG, bisher in St. Gallen, CHE-107.929.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497311).
Statutenänderung:
11.03.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der ECOTEL SUISSE SA, in Prez-vers-Noréaz (CHE-102.261.693), gemäss Fusionsvertrag vom 11.03.2019 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 1'266'145.52 und Fremdkapital von CHF 739'235.93 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
ECOTEL SUISSE SA.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ECOTEL SUISSE AG) (ECOTEL SUISSE LTD).
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
c/o Andy Mannhart AG, Fännring 6, 6403 Küssnacht am Rigi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Hotelbedarfsartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief/E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Stephan, von Altnau, in Zuchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drecq, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Garches (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Cloud (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferraton, Bertrand Marie Jean, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Kurt Ernst, von Eschenbach (SG), in Spreitenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Nicolas Yves, französischer Staatsangehöriger, in Collonges-sous-Salève (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1)];
Wiegratz-Preisig, Karin, von Herisau, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiegratz, Karin, von Herisau und Widnau].
Publication number: 4408609, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Andy Mannhart AG, in Küssnacht (SZ), CHE-109.894.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3098897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Ernst, von Basel, in Seuzach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mannhart, Andy, von Flums, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drecq, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Garches (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferraton, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Nouméa (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leduc, Corinne, französische Staatsangehörige, in Antony (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Daniel, von Basel und Zeglingen, in Gaiserwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sutter, Sascha, von Basel, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.