Erik Magnus Fehn
domiciled in Göteborg, from Sweden Active mandates: Embla Fund Management AG Connected persons: Chano Nykjaer, Alberto Antonino Costanza, Nils Gustaf Hjalmar Högstedt and more You can stay up to date through "Erik Magnus Fehn", please log in or register free of charge.You are now following "Erik Magnus Fehn"
Credit rating You can stay up to date through "Erik Magnus Fehn", please log in or register free of charge.You are now following "Erik Magnus Fehn"
|
Places where people with the name Erik Magnus Fehn live
Sectors in which people with the name Erik Magnus Fehn work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Erik Magnus Fehn
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erik Magnus Fehn
Publication number: HR02-1005800938, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575647).
Firma neu:
Tribus Capital Partners AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Tribus Capital Partners SA en liquidation) (Tribus Capital Partners Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haitz, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slatteby, Lars Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonderer, Sascha , von Pfäfers, in Zizers, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005264080, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gefion Capital AG, in Zürich, CHE-278.442.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Michael, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005190066, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tribus Capital Partners AG, in Zürich, CHE-226.951.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehn, Erik Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Högstedt, Nils Gustaf Hjalmar, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Macklin, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].