Wolfgang Falkenberg
domiciled in Wachtberg, from Germany Active mandates: Troax Schweiz AG Connected persons: Gian-Marco Pazeller You can stay up to date through "Wolfgang Falkenberg", please log in or register free of charge.You are now following "Wolfgang Falkenberg"
Credit rating You can stay up to date through "Wolfgang Falkenberg", please log in or register free of charge.You are now following "Wolfgang Falkenberg"
|
Places where people with the name Wolfgang Falkenberg live
Sectors in which people with the name Wolfgang Falkenberg work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Wolfgang Falkenberg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Wolfgang Falkenberg
Publication number: HR02-1005090716, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
JBV Vermögensverwaltung AG, in Olten, CHE-105.175.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, S.0, Publ. 2293189).
Statutenänderung:
28.01.2021.
Firma neu:
JB Consulting & Coaching AG.
Zweck neu:
Erbringung von Beratungsdienstleistungen aller Art, namentlich im Bereiche der allgemeinen Finanzen und Vermögensanlage. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Mit Erklärung vom 28.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falkenberg, Wolfgang, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Dominik, von Thunstetten, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Jürg, von Zürich, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brupbacher, Susanne, von Zürich, in Olten, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3803085, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Troax Schweiz AG, in Lachen, CHE-106.029.907, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6657950).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Falkenberg, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wachtberg (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Gubelmann, Jacqueline, von Zürich, Eschenbach (SG) und Regensdorf, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1680863, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
JBV Vermögensverwaltung AG, in Olten, CHE-105.175.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2007, S. 16, Publ. 4219600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brupbacher, Jürg, von Zürich, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Falkenberg, Wolfgang, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schärer, Dominik, von Thunstetten, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].