David Peter Ettlinger
domiciled in Zürich, from Zürich Active mandates: LOMO AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "David Peter Ettlinger", please log in or register free of charge.You are now following "David Peter Ettlinger"
Credit rating You can stay up to date through "David Peter Ettlinger", please log in or register free of charge.You are now following "David Peter Ettlinger"
|
Places where people with the name David Peter Ettlinger live
Sectors in which people with the name David Peter Ettlinger work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name David Peter Ettlinger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Peter Ettlinger
Publication number: 1245581, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LOMO AG, in Zürich, CHE-109.426.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 23, Publ. 5888610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raaflaub, Carl-Ludwig, von Saanen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlinger, David Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5636582, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LOMO AG, in Zürich, CH-020.3.025.320-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2009, S. 26, Publ. 5250018).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raaflaub, Carl-Ludwig, von Saanen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ettlinger, David Peter, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5250018, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LOMO Enterprises Ltd., in Zürich, CH-020.3.025.320-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2004, S. 17, Publ. 2144578).
Statutenänderung:
07.09.2009.
Firma neu:
LOMO AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(LOMO Ltd.) (LOMO SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und das Erbringen von Leistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Gestaltung und der Vermietung oder Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften sowie aller zugehöriger Architektur-, Bauführungs-, Planungs-, und weiteren Dienstleistungen, wie beispielsweise in den Bereichen Innenarchitektur, Innendekoration, Gartengestaltung und Handel mit entsprechenden Mobilien. Die Gesellschaft kann sowohl Grundstücke vermitteln, erwerben, entwickeln, belasten, veräussern und alle anderen Aktivitäten vornehmen, welcher der Verfolgung des Unternehmenszweckes dienlich sind oder damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, als auch als Generalunternehmung in Bezug auf Planung und Ausführung auftreten. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich per Brief oder per E-Mail zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlinger, David Peter, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.